周恩龙
周恩龙,男,在职研究生学历,经济学硕士,1990年7月参加工作, 1996年3月加入中国共产党。
现任安徽省六安市委常委、市政府副市长。
基本资料
国 籍:中国
民 族:汉族
出生地:陕西西安
出生日期:1968年8月
毕业院校:西安交通大学
人物经历
1986年09月至1990年07月,陕西财经学院贸易经济系(现西安交通大学经济金融学院)市场营销专业学习
1990年07月至2000年11月,任陕西省民族事务委员会民族经济处科员、副主任科员、主任科员(其间:1996年04月至1999年04月,在陕西省商洛市镇安县挂职锻炼,任茅坪镇红光村村支部书记;1996年至1998年,西安交通大学产业经济学研究生班在职学习)
2000年12月至2002年08月,任陕西省民族事务委员会办公室(政法处)副主任、副处长(其间:2001年1月至2002年2月,参加陕西省第二期青年领导干部培训班,先后在西北大学、加拿大温哥华SIMFRASE大学学习)
2002年08月至2010年08月,先后任永安财产保险股份有限公司办公室主任,江苏分公司总经理、党委书记
2010年08月到2012年01月,任泰山财产保险股份有限公司助理总经理
2012年02月至2013年06月,任太平财产保险有限公司办公室、党办、董办、纪检办总经理
2013年07月至2018年04月,任太平财产保险有限公司党委委员、助理总经理
2018年04月至2018年05月,挂任六安市委常委
2018年06月至,挂任六安市委常委、市政府副市长