阎庆民
阎庆民,男,山西天镇人,1984年6月加入中国共产党,1977年7月参加工作,中国人民大学经济学院毕业,在职研究生学历,经济学博士,高级经济师
现任中国证券监督管理委员会副主席、党委委员
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1961年5月
出 生 地:山西天镇
毕业院校:中国人民大学
人物经历
1980年考入西南财经大学(原四川财经学院)金融系学习
1984年07月—1995年12月,中国人民银行重庆市分行计划处干部、副处长、处长
1995年12月—1998年11月,中国人民银行重庆市分行副行长、党组成员、党委委员,兼国家外汇管理局重庆分局副局长
1998年11月—2002年10月,中国人民银行重庆营业管理部副主任、党委委员、党委副书记,兼国家外汇管理局重庆外汇管理部副主任
2002年10月—2003年07月,中国人民银行银行监管一司副司长、中国农业银行监管组组长(正局级)
2003年07月—2005年02月,中国银行业监督管理委员会银行监管一部副主任(正局级)
2005年02月—2006年01月,中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任
2006年01月—2007年11月,中国银行业监督管理委员会人事部主任、党委组织部部长;
2007年11月—2011年02月,中国银行业监督管理委员会上海监管局局长、党委书记;
2011年02月任中国银监会主席助理、党委委员
2013年05月任中国银监会副主席、党委委员(2011年02月起先后兼任办公厅<党委办公室>主任,北京银监局局长、党委书记)
2014年12月任天津市副市长
2017年12月至今任中国证券监督管理委员会副主席、党委委员