李传学
李传学,毕业于中央党校函授学院经济管理专业,本科学历
基本资料
所属公司:幸福人寿
毕业院校:中央党校
人物经历
1989年12月-2001年10月历任建设银行重庆长寿县支行行长、重庆市分行计划处副处长(主持工作)、重庆市分行委托代理处处长
2001年11月-2007年1月任中国信达资产管理公司重庆办事处副主任、党委委员、纪委书记
2007年2月-2008年10月任中国信达资产管理公司合肥办事处主任、党委书记
2008年11月-2010年7月任中国信达资产管理公司合肥办事处主任、党委书记兼幸福人寿保险股份有限公司安徽分公司总经理、党委书记
2010年8月-2011年3月任中国信达资产管理股份有限公司安徽分公司总经理、党委书记兼幸福人寿保险股份有限公司安徽分公司总经理、党委书记
2011年4月任中国信达资产管理股份有限公司重庆分公司(主持工作)兼安徽分公司总经理、党委书记
2011年5月-2013年9月历任中国信达资产管理股份有限公司重庆分公司(主持工作)、中国信达资产管理股份有限公司重庆分公司总经理、党委书记
2013年9月-2018年3月出任幸福人寿董事长