姜琛
基本资料
民 族:汉族
学 历:本科
出生日期:1975年8月
所属公司:弘康人寿
工作地区:河南郑州
人物经历
1996年8月-1997年8 月在中国人寿黄石分公司营销部任团队主管(外勤)
1997年8月-1999年12月在中国人寿黄石分公司培训部任经理
2000年1月-2000年12月在中国人寿黄石分公司营销管理部任经理
2001年1月-2005年7月在中国人寿黄石分公司个人业务部任经理
2005年8-2006年7月在 生命人寿黄石中心支公司任副总经理
2006年8月-2008年3月在生命人寿孝感中心支公司任副总经理
2008年3月-2009年3月在英大泰和人寿保险有限公司培训部教学研究处任处长
2009年3月-2009年12月在英大泰和人寿保险有限公司人力资源部教学研究处任处长
2010年1月-2013年2月在英大泰和人寿保险有限公司银行保险部销售管理处任处长
2013年2月-2013年9月在英大泰和人寿保险有限公司团险事业中心行政管理处任处长
2013年9月-2015年1月在英大泰和人寿保险有限公司团险事业中心任总经理助理兼北分营销总监
2015年2月待业;2015年3月在瑞泰人寿湖北分公司任储备干部
2015年3月-2015年7月在瑞泰人寿湖北分公司任临时负责人
;2015年7月-2016年3月在瑞泰人寿湖北分公司任总经理
2016年3月-2016年7月 待业;2016年8月-2017年10月在弘康人寿保险股份有限公司中介部任渠道经理
2017年11月-今在弘康人寿保险股份有限公司河南分公司任副总经理(主持工作)