黎宗剑
黎宗剑,高级经济师
基本资料
出生日期:1961年
所属公司:新华保险
教育经历
1982年获得贵州大学哲学学士学位
1987年获得陕西师范大学教科所心理学硕士学位
1994年获得中国社会科学院研究生院社会学系法学博士学位
人物经历
1994年-2000年4月历任国家经济体制改革委员会副处长、中国人保信托投资公司投资银行部总经理、中保信期货经纪公司董事长,团中央中国青年科协专职副秘书长
2000年5月至2004年8月历任中国再保险(集团)股份有限公司办公室副主任、投资管理中心副总经理、发展改革部副总经理
2004年9月-2007年8月任中国保险学会秘书长、常务理事和《保险研究》杂志主编
2007年9月-2011年12月历任太平养老保险股份有限公司副总经理、常务副总经理、党委委员、纪委书记,中国太平保险集团有限责任公司纪委委员
2012年1月-2016年6月任中央汇金公司综合管理部侯任董事、银行机构管理二部侯任董事、保险机构管理部董事总经理
2016年3月至2017年1月担任新华保险非执行董事
2017年1月起担任新华保险执行董事、副总裁
2019年1月16日召开的第六届董事会第二十九次会议上获本公司董事一致推举代行本公司董事长、首席风险官职务,有效期至本公司董事会选举出新任董事长时止