程延龙
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1968年3月
所属公司:平安养老
工作地区:河南
人物经历
1995年5月1日-2005年8月3日任职平安人寿广东分公司部门经理
2005年8月4日-2007年6月25日 平安人寿陕西分公司总经理
2007年6月26日-2014年8月10日 平安养老险湖北分公司总经理
2014年8月11日-2016年1月24日 平安养老险深圳分公司副总经理
2016年01月25日—至今平安养老险河南分公司总经理