李庆萍
李庆萍女士,拥有三十年以上中国银行业从业经验,高级经济师,研究生学历,经济学硕士
现任中国中信集团有限公司执行董事、副总经理、党委委员,中国中信股份有限公司执行董事、副总经理、执委会委员,中国中信有限公司执行董事、副总经理,中信银行党委书记、董事长、执行董事,中信国际金融控股有限公司董事长,中信百信银行股份有限公司董事长,中信保诚人寿保险有限公司副董事长
基本资料
国 籍:中国
民 族:汉族
出生日期:1962年10月
毕业院校:南开大学、复旦大学
所属公司:中信保诚人寿保险有限公司
人物经历
1984年08月至2007年01月,任中国农业银行国际业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理
2007年01月至2008年12月,任中国农业银行广西分行党委书记、行长
2009年01月至2009年05月,任中国农业银行零售业务总监兼个人业务部总经理、个人信贷业务部总经理
2009年05月至2013年09月,任中国农业银行零售业务总监兼个人金融部总经理;
2013年09月至2014年03月,任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信有限公司副总经理;
2014年03月至2014年05月,任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信有限公司副总经理,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长,中信银行非执行董事;
2014年05月至2014年07月,任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信有限公司副总经理,中信银行党委书记,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长;
2014年07月至2014年09月,任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信有限公司副总经理,中信银行党委书记、执行董事、行长,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长
2014年09月至2015年09月,任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信股份有限公司副总经理、执委会委员,中国中信有限公司副总经理,中信银行党委书记、执行董事、行长,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长
2015年09月至2015年12月,任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信股份有限公司副总经理、执委会委员,中国中信有限公司副总经理,中信银行党委书记、执行董事、行长,中信国际金融控股有限公司董事长,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长
2015年12月至2016年7月,任中国中信集团有限公司执行董事、党委委员,中国中信股份有限公司执行董事、副总经理、执委会委员,中国中信有限公司执行董事、副总经理,中信银行党委书记、执行董事、行长,中信国际金融控股有限公司董事长,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长
2016年7月至2017年12月,任中国中信集团有限公司执行董事、党委委员,中国中信股份有限公司执行董事、副总经理、执委会委员,中国中信有限公司执行董事、副总经理,中信银行党委书记、董事长、执行董事,中信国际金融控股有限公司董事长,信诚人寿保险有限公司(现中信保诚人寿保险有限公司)副董事长
2017年12月至今,任中国中信集团有限公司执行董事、副总经理、党委委员,中国中信股份有限公司执行董事、副总经理、执委会委员,中国中信有限公司执行董事、副总经理,中信银行党委书记、董事长、执行董事,中信国际金融控股有限公司董事长,中信百信银行股份有限公司董事长,中信保诚人寿保险有限公司副董事长
荣誉奖项
2019年2月,入选2019福布斯中国最杰出商界女性排行榜第1名