黄海晖
黄海晖,党校本科学历,经济师,现任广东银保监局党委委员、二级巡视员
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1968年1月
出生地区:广东徐闻人
人物经历
曾任中国人民银行广东分行副科长、科长
2000年11月-2004年2月历任中国保监会广州办公室科长、副处长
2004年2月-2010年6月历任中国保监会广东监管局综合管理处副处长、办公室(党委办公室)副主任兼人事教育处(党委组织部、党委宣传群工处、纪检监察处)副处长、办公室(党委办公室)主任、财产保险监管处处长
2010年6月-2010年12月任中国保监会汕头监管分局党委书记、局长
2010年12月起任贵州保监局党委委员、纪委书记、副局长
2016年4月免去贵州保监局纪委书记职务,任贵州保监局党委委员、副局长
2019年4月至2019年7月任广东银保监局党委委员、副巡视员
2019年7月至今任广东银保监局党委委员、二级巡视员