赖均良
基本资料
民 族:汉族
毕业院校:香港中文大学
所属公司:信诚人寿
人物经历
1989年毕业于香港中文大学,主修社会科学专业,获学士学位。
1989年-1990年飞行员电脑有限公司副总经理
1990年-1991年蚬壳电器工业(集团)有限公司业务经理
1991年-1992年讯科(香港)有限公司业务经理
1993年-1997年友邦保险(百慕达)有限公司(位于香港)营业培训部负责人、理财规划师项目负责人、营业培训部负责人营业发展经理;
1997年-2009年8月友邦广东分公司;友邦广州分公司;友邦广州分公司佛山支公司;友邦广州分公司,广东分公司资深副总裁及总经理、广州分公司副总裁及总经理、广州分公司佛山支公司助理副总裁及支公司总经理、广州分公司高级经理及营业培训部/营业市场部主管;
2009年8月-2010年10月友邦中国区总部(位于上海)资深副总裁及首席市场官
2010年11月-2011年6月友邦保险集团总部(位于香港)集团个险营业部资深副总裁
2011年7月-2011年9月英国保诚集团亚洲总部业务规划及拓展董事
2011年10月-至今信诚人寿保险有限公司历任首席多元营销官兼战略规划部负责人、首席营销业务官、代理首席营销业务官。