李春
基本资料
国 籍:中国
民 族:汉族
出生日期:1963年3月
毕业院校:上海财经大学
所属公司:平安人寿
政治面貌:党 员
学 历:本 科
人物经历
1981年9月-1985年7月,上海财经大学财政金融系 本 科
1985年9月-1991年3月,上海市审计局团委书记、科员、副科、正科
1991年3月-1995年5月,上海市审计局财金处副处长、科研所长 培训中心主任、上海审计学会秘书长
1995年5月加入平安
1995年5月-1997年3月,平安人寿上海分公司营销部经理、总经理助理
1997年3月-1998年3月,平安人寿安徽分公司副总经理(主持工作)
1998年3月-2001年11月,平安人寿东区督导部总督导
2001年11月-2003年12月,平安人寿福建分公司总经理
2003年12月-2004年7月,平安人寿西区事业部副总经理
2004年7月-2005年10月,平安人寿上海分公司总经理
现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理,分管一元事业群华东区本部及其下辖单位