吴保军
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1970年12月
出生地区:河北滦县
毕业院校:吉林工业大学、澳洲西悉尼大学
政治面貌:中共党员
学 历:大学本科
学 位:工学学士、MBA硕士
职 称:工程师、经济师
人物经历
1989年07月—1993年07月 吉林工业大学农机工程学院汽车与拖拉机专业学习(本科毕业)
1993年07月—1998年06月 广州标致汽车公司生产部技术员、经营计划部销售员、销售公司销售员
1998年07月—2005年01月 广州本田汽车有限公司销售部销售科管理系销售员、系长
2005年01月—2008年06月 广州丰田汽车有限公司汽车销售部销售科科长(2003年02月—2005年04月 澳大利亚西悉尼大学工商管理专业学习)
2008年06月—2008年11月 广州丰田汽车有限公司销售本部规划营销部部长、党支部书记
2008年11月—2012年10月 广汽丰田汽车有限公司销售本部规划营销部部长、党支部书记
2012年10月—2014年11月 众诚汽车保险股份有限公司副总裁
2014年11月—2018年11月 众诚汽车保险股份有限公司总裁、董事
现任众诚汽车保险股份有限公司董事长,兼任广汽资本有限公司董事、大圣科技股份有限公司董事