杨明生
基本资料
民 族:汉族
出生地区:辽宁海城
出生日期:1955年8月
毕业院校:南开大学
政治面貌:中共党员
学 历:硕士研究生
学 位:经济学硕士
职 称:高级经济师
人物经历
1980年进入中国农业银行工作,曾担任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任,农行沈阳市分行副行长、党组成员,中国农业银行工业信贷部主任助理、副主任、主任,中国农业银行天津市分行副行长、党组副书记(主持工作),农行天津市分行行长、党组书记,中国农业银行副行长、党委委员等职务
2001年12月-2002年12月,担任中国农业银行党委副书记、副行长
2002年12月-2003年9月,担任中国农业银行党委副书记、副行长,主持全面工作
2003年9月-2007年7月,担任中国农业银行党委书记、行长(副部长级)
2007年7月-2012年3月,担任中国保险监督管理委员会副主席、党委委员
2012年03月至2018年09月,担任中国人寿保险(集团)公司总裁、党委书记、中国人寿保险股份有限公司总裁
2012年05月至2018年11月,担任中国人寿保险股份公司董事长及执行董事
2016年09月至2018年12月,任广发银行董事长
现任第十三届全国政协常委、第十三届全国政协经济委员会委员