肖星
基本资料
国 籍:中国
民 族:汉族
出生年月:1971年12月
出生地区:江西上饶
政治面貌:中共党员
毕业院校:上海大学
学 位:法学博士
人物经历
1996年12月—2005年07月,历任共青团上海市委权益部副部长、统战部副部长、权益部部长
2004年11月至2005年5月参加由外交部和团中央共同组织的中国青年志愿者赴老挝志愿队,担任志愿队队长
2005年07月—2007年12月,历任中国人寿保险股份有限公司上海市分公司人力资源部总经理、浦东支公司总经理
2007年12月—2009年12月,历任中国人寿保险(海外)股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理
2009年12月—2013年08月,历任中国人寿保险股份有限公司上海市分公司副总经理(主持工作)、党委书记、总经理
2013年08月—2017年12月,历任太平资产管理有限公司党委书记、董事、总经理
2017年5月至今,任中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理
2017年7月起,兼任太平电子商务有限公司(现更名为太平金融服务有限公司)董事长
2018年9月起,兼任太平财产保险有限公司董事长
现任中国太平保险集团有限责任公司、中国太平保险集团(香港)有限公司和中国太平保险控股有限公司副总经理,兼任太平财产保险有限公司董事长、太平金融服务有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事、太平养老保险股份有限公司董事、太平资产管理有限公司董事