周勇
基本资料
民 族:汉族
性别:男
出生日期:1966年12月
毕业院校:南京大学
学位:博士
职称:正高级经济师、研究员、高级国际商务师
所属公司:紫金财产保险股份有限公司
人物经历
1987年07月至1992年07月,就职于华东光学仪器厂任助理工程师
1992年07月至1995年09月,就职于南京石油交易所有限公司任职筹备组成员、副总经理
1995年09月至1998年04月,就职于江苏苏物期货经纪有限公司任职总经理助理
1998年04月至1999年02月,就职于江苏省工艺品进出口集团股份有限公司任职证券部副经理
1999年02月至2006年06月,就职于江苏弘业国际集团投资管理有限公司任职总经理
2000年10月至2011年06月,就职于江苏弘业期货经纪有限公司历任总经理、董事长
2006年06月至2010年07月,就职于江苏弘业国际集团有限公司任职副总裁、党委委员
2010年07月至2011年08月,就职于江苏省丝绸集团有限公司,任职副总裁、党委委员
2011年06月至2012年11月,就职于江苏弘业期货有限公司任职董事长
2011年08月至2013年05月,就职于江苏省苏豪控股集团有限公司任职副总裁、党委委员
2012年12月至今,就职于弘业期货股份有限公司任职董事长
2013年04月至今,担任紫金财产保险股份有限公司董事
2013年05月至今,任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记、董事