苏莉萍
基本资料
民 族:汉族
性 别:女
学 历:研究生
所属公司:安诚财产保险股份有限公司
人物经历
2004年4月至2009年9月任重庆市社会保险局局长
2009年9月至2011年11月历任重庆市渝惠食品集团有限公司副总经理、党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事;
2011年11月至2015年2月历任重庆商业投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、职工监事;
2019年4月1日起任安诚财产保险股份有限公司监事
2019年4月8日至今担任安诚财产保险股份有限公司监事会主席