袁长清
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1961年
毕业院校:香港大学
学 位:工商管理学硕士
职 称:高级经济师
所属公司:中国人寿养老保险股份有限公司
人物经历
现任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁、党委副书记,中国人寿保险股份有限公司董事,中国人寿财产保险股份有限公司董事长,中国人寿养老保险股份有限公司董事长
2015年4月至2017年5月担任中国农业银行监事长、党委副书记
2014年11月至2015年4月担任中国光大集团股份公司副总经理、纪委书记
2008年12月至2012年8月担任中国光大(集团)总公司纪委书记
2012年8月至2014年11月担任中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理、纪委书记,期间兼任光大证券股份有限公司董事长
1995年至2008年期间,先后担任中国工商银行新疆分行副行长、行长、党委书记,河南分行行长、党委书记,总行党委组织部部长兼任人力资源部总经理
1981年至1995年期间,在中国人民银行和中国工商银行分支机构专业和管理岗位工作
袁长清先生于2019年5月31日当选为中国人寿养老保险股份有限公司第五届董事会董事并被推举为董事长