林帆
基本资料
出生日期:1959年
毕业院校:中南财经政法大学、澳大利亚南澳大利亚大学
学 位:管理学硕士、工商管理硕士
政治面貌:中共党员
所属公司:中国人民保险集团股份有限公司
人物经历
1976年参加工作
1990年9月-1996年9月,中国人民保险公司广州分公司副总经理
1996年9月-1999年7月,中国人民保险公司深圳分公司总经理
1997年7月-2000年7月,中国保险股份有限公司副总经理、香港中国保险(集团)有限公司副总经理;
2000年7月-2002年8月,中国保险股份有限公司常务董事、副总经理、香港中国保险(集团)有限公司常务董事、副总经理
2002年8月-2004年8月,中国保险(控股)有限公司常务董事、副总经理、香港中国保险(集团)有限公司常务董事、副总经理
2004年8月-2005年5月,中国保险(控股)有限公司副董事长、香港中国保险(集团)有限公司副董事长
2005年5月-2008年8月,中国保险(控股)有限公司总经理、香港中国保险(集团)有限公司总经理
2008年8月-2009年6月,中国保险(控股)有限公司董事长、党委书记
2009年6月-2012年3月,中国太平保险集团公司董事长、党委书记兼中国太平保险集团(香港)有限公司董事长、中国太平保险控股有限公司董事长、中国太平保险(香港)有限公司董事长
2012年3月起担任中国人民保险集团股份有限公司监事长