邓金玲
基本资料
民 族:汉族
出生年月:1965年10月
政治面貌:中共党员
毕业院校:长沙理工大学
学 位:工商管理硕士
职 称:会计师
所属公司:幸福人寿保险股份有限公司
人物经历
自2017年11月起任公司财务负责人
1983年10月-1986年7月任湖南省桃源县工商银行任科员
1986年8月-1989年5月任湖南省桃源县建设银行会计股长、储蓄股
1989年5月-1997年7月任湖南省建设银行电力专业分行及营业部主管会计、计划筹资信贷科长
1997年7月-1999年9月任广州平安保险公司会计室主任
1999年9月-2008年1月任中国信达资产管理公司长沙办事处项目经理
2008年1月-2008年8月任中国信达资产管理公司长沙办事处高级副经理(期间:2008年3月-2008年8月幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司筹备组)
2008年8月-2011年4月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司计划财务部总经理
2011年4月-2011年7月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司计划财务部总经理,兼任团体/中介部总经理
2011年7月-2011年9月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委委员
2011年9月-2013年1月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委委员、总经理助理
2013年1月-2013年5月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委委员、临时负责人
2013年5月-2013年9月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委委员、副总经理(主持工作)
2013年9月-2015年7月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作)
2015年7月-2016年5年任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委书记、总经理
2016年5月-2017年9月任幸福人寿保险股份有限公司湖南省分公司党委书记、纪委书记、总经理
2017年9月-2017年11月任幸福人寿保险股份有限公司临时财务负责人、财务会计部总经理、湖南省分公司党委书记、纪委书记
2017年11月-2018年6月任幸福人寿保险股份有限公司财务负责人(2018年2月更名为财务总监)、财务会计部总经理、湖南省分公司党委书记、纪委书记
2018年6月至今任幸福人寿保险股份有限公司财务总监、财务会计部总经理、湖南省分公司党委书记