王松
基本资料
民 族:汉族
出生年月:1975年1月
毕业院校:西南财经大学
学 历:研究生
职 称:中共党员
所属公司:幸福人寿保险股份有限公司
人物经历
2001年7月-2003年7月在深圳天俊实业股份有限公司董事会秘书兼公司法律顾问
2003年7月-2007年11月任信达投资有限公司资产管理部经理(2004年9月-2007年11月期间,派驻汉唐证券托管清算组综合处负责法律事务)
2007年11月-2010年7月任信达证券股份有限公司投资银行总部高级经理(2009年4月-2010年7月期间,借调中国信达资产管理公司改制办工作)
2010年7月-2014年9月任中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部处长、高级经理(2013年10月-2014年9月,兼任幸福人寿投资管理中心副总经理)
2014年9月-2017年7月任中国信达资产管理股份有限公司公司党委秘书、总裁办公室机要秘书处处长、高级经理
2017年7月起任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理