孙璋
基本资料
民 族:汉族
出生年月:1968年8月
毕业院校:兰州大学
学 历:本科
所属公司:幸福人寿保险股份有限公司
人物经历
自2015年12月15日起任幸福人寿保险股份有限公司合规负责人、党委委员、纪委书记
1991年7月至1993年7月任甘肃省劳动厅技工培训处、办公室干部
1993年7月至1994年7月任甘肃省劳务工作办公室干部
1994年7月至1999年8月历任建设银行海口市分行人事科副科级干部,洋浦分行人教部副主任、主任、综合管理部经理,海南省分行营业部综合管理部经理
1999年8月至2008年9月历任中国信达资产管理公司海口办事处综合管理部经理、高级副经理、高级经理、资产管理二部高级经理、业务一部高级经理(2007年3月起借调信达总部人力资源部工作)
2008年9月至2014年9月历任中国信达资产管理股份有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理
2014年8月至2015年12月担任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、纪委书记
2015年12月至2016年5月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、纪委书记、合规负责人
2016年5月至2016年8月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、纪委书记、合规负责人,兼任山东分公司党委书记、青岛分公司党委书记
2016年8月至2017年7月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、纪委书记、合规负责人、首席风险官,兼任山东分公司党委书记、青岛分公司党委书记
2017年7月至2017年8月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、纪委书记、机关党委书记、合规负责人、首席风险官
2017年8月至今任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、纪委书记、合规负责人(2018年2月更名为合规总监)