刘明
基本资料
民 族:汉族
出生年月:1964年7月
毕业院校:西北大学
学 历:硕士研究生
职 称:高级经济师
所属公司:幸福人寿保险股份有限公司
人物经历
自2018年3月15日起任幸福人寿保险股份有限公司董事长
1988年8月至1993年3月在中国建设银行陕西省分行国际业务部历任科员、副科长
1993年3月至1995年2月,任中国建设银行陕西省分行信托投资公司利信房地产公司经理
1995年2月至1996年1月任中国建设银行陕西省分行建银房地产公司副总经理
1996年1月至1998年8月任中国建设银行陕西省分行第二直属支行副行长
1999年9月至2000年5月任中国信达资产管理公司西安办事处综合管理部负责人
2000年5月至2005年8月在中国信达资产管理公司西安审计分部工作
2005年8月至2006年12月任中国信达资产管理公司西安办事处资金财务部执行高级经理
2006年12月至2008年8月任中国信达资产管理公司西安办事处党委委员、副主任。期间:2008年1月至2008年6月任幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司筹备组负责人
2008年6月至2008年10月任幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司总经理
2008年10月至2010年12月任幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司党委书记、总经理
2010年12月至2012年3月任中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司党委书记、总经理,兼任幸福人寿保险股份有限公司陕西省分公司党委书记、总经理(期间,2011年3月至2015年2月任幸福人寿保险股份有限公司执行董事)
2012年3月至2012年4月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员
2012年4月至2014年8月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁
2014年8月至2018年1月任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、党委副书记、监事会主席、工会主任
2018年1月至2018年3月任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、监事会主席、工会主任
2018年3月至2018年4月任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、董事长、临时负责人、工会主任
2018年4月至今任幸福人寿保险股份有限公司党委书记、董事长、临时负责人