封竞
基本资料
民 族:汉族
出生年月:1951年8月
毕业院校:东北财经大学
学 历:硕士研究生
所属公司:幸福人寿保险股份有限公司
人物经历
自2015年3月10日起任幸福人寿保险股份有限公司独立董事
1983年2月至2004年12月在中国建设银行扬州市支行、仪征市支行、江苏省分行、建行总行、内蒙古分行等工作,历任拨款员、副科长、科长、支行行长、省分行副处长、处长、副行长、行长、建行总行部门总经理等职务
2004年12月至2012年9月,任中国建投副总裁、党委委员
2005年9月至2012年9月任建投中信资产管理公司董事长
2006年5月至2012年2月,任华政资产管理有限公司董事长
2010年2月至2013年3月任中投租赁有限责任公司董事长
2011年3月至2013年8月,任中投财富资本管理(天津)有限公司董事长(兼)
2012年9月至2014年9月任中国建投顾问
2012年10月至2014年4月任建投投资有限责任公司董事长(兼)