李玉萍
基本资料
民 族:汉族
出生年月:1963年11月
毕业院校:西南财经大学
学 历:本科
学 位:会计学博士
所属公司:幸福人寿保险股份有限公司
人物经历
自2015年3月10日起任幸福人寿保险股份有限公司非执行董事
1984年9月至1992年8月任江西省煤田地质局职工子弟学校教师
1995年8月至1997年4月历任建设银行海口分行柜员,副科长,副主任
1997年4月至1999年8月历任建设银行海南省分行科长,副处长
1999年8月至2005年5月历任中国信达资产管理公司海口办事处高级副经理,高级经理
2005年5月至2011年7月任中国信达资产管理公司高级经理
2011年7月至2014年12月历任中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司总经理助理、副总经理、党委委员、纪委书记
2014年12月至今任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部副总经理