李全
基本资料
国 籍:中国
性 别:男
所属公司:新华人寿保险股份有限公司
人物经历
现任新华人寿保险股份有限公司党委书记、首席执行官、总裁、执行董事,同时担任新华资产管理股份有限公司(以下简称“新华资产”) 董事长、党支部书记及新华资产管理(香港)有限公司董事长
李先生于2019年6月至2019年8月担任本公司临时负责人,2010年3月至2019年9月担任新华资产总裁,2016年12月至2019年9月兼任新华资产副董事长。李先生现任天津长荣科技集团股份有限公司独立董事,2017年5月至2019年7月曾任北京荣之联科技股份有限公司独立董事
李先生1998年5月至2010年3月历任博时基金管理有限公司督察长、副总经理、常务副总经理、党委副书记,1991年1月至1998年4月历任正大国际财务有限公司资金部总经理、公司总经理助理,1988年7月至1990年12月担任中国农村信托投资公司银行部业务经理
李先生于1988年获得中国人民银行研究生部货币银行专业经济学硕士学位