林 翔
基本资料
民 族:汉族
性 别:男
学 历:市委党校在职本科
政治面貌:中共党员
所属公司:安诚财产保险股份有限公司
人物经历
现任安诚财产保险股份有限公司党委委员、副书记,负责公司党务和干部管理,工会工作,人事行政,教育培训,法律合规,反洗钱,风险管理工作,分管党群工作部、公司办公室(党委办公室)、人力资源部(教育培训中心)、法律合规部、风险管理部
1980年参加工作,先后在四川省石柱自治县临溪镇粮站、石柱黄连总公司、四川省石柱自治县财贸办公室、四川省石柱自治县医药局、四川省石柱自治县工商局、重庆市石柱自治县工商局、重庆市石柱自治县西沱镇、重庆市石柱自治县南宾镇、重庆市石柱自治县发展计划委工作和任职
2007年2月至2012年2月任重庆市石柱自治县副县长
2012年2月至2016年10月任重庆市石柱自治县县委常委
2014年2月至2016年10月兼任石柱县工业园区党工委书记
2016年11月至2019年10月任重庆市城投公租房建设有限公司党总支委员、副总经理
2019年10月起任安诚财产保险股份有限公司党委委员、副书记