宋曙光
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1961年
毕业院校:吉林大学
学 位:经济学硕士
所属公司:中国出口信用保险公司
人物经历
1985年8月至1993年9月间,供职中国国家计划委员会,历任一般事务、政策、法律及政策研究等部门副处长
1993年10月至1998年10月历任中国人民保险公司处长、部门副总经理
1998年11月至2000年4月任中国保监会财务会计部主管
2002年起,任中保集团常务董事、助理总经理、副总经理等职,并于2004年11月起任中保国际控股有限公司执行董事、太平人寿董事长、太平养老与太平资产董事
2008年9月任中国太平保险集团公司(中国太平保险集团[香港]有限公司)董事总经理、党委副书记
2013年4月至2014年3月兼任太平控股副董事长、总裁
2014年6月起任交通银行监事长
2019年1月起任中国出口信用保险公司董事长、党委书记