袁寒
基本资料
民 族:汉族
性 别:男
出生年月:1968年3月
毕业院校:南京师范大学
学 位:学士
政治面貌:中共党员
所属公司:利安人寿保险股份有限公司
人物经历
1992年7月-1994年1月,在江苏大学医学院工作,历任辅导员、团总支书记
1994年2月-2004年1月,在平安寿险,历任江苏平安分公司代理人业务副督导长、平安集团公司发展改革中心麦肯锡项目组成员、平安江苏分公司副总经理,海南分公司总经理
2004年2月-2007年1月,在海康人寿保险有限公司工作,任副总经理兼CAO
2007年2月-2007年11月,任中德安联人寿高级副总裁
2007年11月-2011年4月,任恒安标准人寿江苏分公司总经理
2011年起任利安人寿常务副总裁兼江苏分公司总经理
2014年7月起不再兼任江苏分公司总经理职务
2017年起兼任利安人寿党委书记