刘从俊
基本资料
民 族:汉族
出生日期:1963年10月
所属公司:农银人寿
人物经历
1983年7月-1993年10月,在中国人保江苏省分公司工作
1993年11月-2000年11月,先后任平安人寿江苏分公司部门经理、总经理助理、四川分公司总经理助理、平安集团总公司企业文化领导小组副组长
2000年12月-2003年1月,先后担任泰康人寿总公司团体业务部、银行保险部总经理
2003年2月-2007年10月,先后担任民生人寿江苏分公司总经理、民生人寿总公司企划部总经理
2007年11月-2009年8月,先后担任生命人寿江苏分公司总经理、生命人寿总公司临时经营管理委员会委员
2009年-2013年9月,在农银人寿企划部任总经理职务
2013年9月至今,先后担任农银人寿河南分公司临时负责人、总经理职务