首页
企业资讯
聚焦百姓
人物特写
保险知识
保险股
保险理财
行业资讯
海外动态
中介园地
弘康人寿董事桑立伟简历资料介绍及经历
2019-12-30 15:27:06
桑立伟 基本资料 性 别:女 出生年月:1976年1月 学 历:本科 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 2015年11月24日起担任弘康人寿保险股份有限公司董事 2009年至今任北京紫石置业有限公司财务总监,2007年至今任承德市紫石矿业有限公司财务部长...
东吴人寿党委书记沈晓明简历资料介绍及经历
2019-12-30 14:54:15
沈晓明 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1964年 学 历:党校研究生 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任东吴人寿党委书记、董事长 曾任中共张浦镇党委书记、党委书记兼人大主席、党委书记(副处级)、昆山市人民...
弘康人寿独立董事胡德忠简历资料介绍及经历
2019-12-30 14:53:43
胡德忠 基本资料 性 别:男 出生年月:1968年11月 学 历:博士研究生 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 2015年8月19日起担任弘康人寿保险股份有限公司独立董事 曾任国海证券股份有限公司常务副总裁、中英益利资产管理股份有限公司董事,现任湛江...
东吴人寿董事孙权简历资料介绍及经历
2019-12-30 14:40:48
孙权 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1980年 学 历:研究生 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任苏州国际发展集团有限公司资产管理部总经理、东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任苏州市职业大学金融系教师,苏州...
弘康人寿独立董事唐功远简历资料介绍及经历
2019-12-30 14:40:14
唐功远 基本资料 性 别:男 出生年月:1956年10月 学 历:硕士研究生 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 2017年7月4日起担任弘康人寿保险股份有限公司独立董事 2015年4月至今任北京市君泽君律师事务所合伙人律师...
东吴人寿董事周飞简历资料介绍及经历
2019-12-30 14:33:07
周飞 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1975年 学 历:本科 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任苏州苏高新集团有限公司党委委员、副总经理、董事,东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任苏州高新创投集团基金发展部...
弘康人寿监事长谢红兵简历资料介绍及经历
2019-12-30 14:32:27
谢红兵 基本资料 性 别:男 出生年月:1950年7月 学 历:本科 政治面貌:中共党员 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司监事长 曾任中国交银保险有限公司(香港)副董事长...
东吴人寿董事聂蔚简历资料介绍及经历
2019-12-30 11:53:11
聂蔚 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1981年 学 历:研究生 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任江苏沙钢集团董事局投资部部长、东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任中国建设银行业务副经理、沙钢集团董事局投资...
弘康人寿监事张利华简历资料介绍及经历
2019-12-30 11:52:14
张利华 基本资料 性 别:男 出生年月:1966年4月 政治面貌:中共党员 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司监事 2002年1月至今任南通燃料股份有限公司总经理助理、工会主席、党委副书记...
东吴人寿董事沈晓鹏简历资料介绍及经历
2019-12-30 11:41:30
沈晓鹏 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1987年 学 历:研究生 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任苏州创元投资发展(集团)有限公司股权管理部副部长、东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任昆山留学人员创业园项...
弘康人寿职工监事钟方娟简历资料介绍及经历
2019-12-30 11:41:03
钟方娟 基本资料 性 别:女 出生年月:1984年3月 政治面貌:中共党员 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司职工监事 曾任职民生人寿保险股份有限公司,现任职弘康人寿保险股份有限公司人事行政部...
东吴人寿董事黄艳简历资料介绍及经历
2019-12-30 11:25:05
黄艳 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 出生年月:1974年 学 历:研究生 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任苏州工业园区地产经营管理有限公司副总裁,东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任华夏银行苏州支行职员,苏州工业园区国有资产经营公司...
弘康人寿临时负责人周宇航简历资料介绍及经历
2019-12-30 11:24:17
周宇航 基本资料 性 别:男 出生年月:1978年10月 学 历:本科 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司临时负责人,全面负责公司的经营管理和业务发展工作 曾任天津津投保险经纪有限公司总经理兼天津津投保险经纪有限公...
东吴人寿董事杨珊简历资料介绍及经历
2019-12-30 10:53:20
杨珊 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1968年 学 历:本科 职 称:保险经济师 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任康桥信远(北京)国际投资有限公司董事长,东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任北京飞机维修工程...
弘康人寿董事会秘书苏媛简历资料介绍及经历
2019-12-30 10:51:42
苏媛 基本资料 性 别:女 出生年月:1969年9月 学 历:博士研究生 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司副总经理、董事会秘书,分管公司投资、人事行政、董事会办公室等工作 曾任新华资产管理公司副总经理等职务...
东吴人寿董事王国军简历资料介绍及经历
2019-12-30 10:50:29
王国军 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1970年 学 历:博士研究生 职 称:教授 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任对外经济贸易大学保险系院长助理、博导、研究中心主任,东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任对外经济贸易大学保险...
弘康人寿合规负责人戴旭光简历资料介绍及经历
2019-12-30 10:49:50
戴旭光 基本资料 性 别:男 出生年月:1965年1月 学 历:硕士研究生 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司副总经理、合规负责人、首席风险官,分管合规、风险、党务工作 曾任信泰人寿保险股份有限公司总经理助理等职务...
东吴人寿董事叶慧简历资料介绍及经历
2019-12-27 18:16:38
叶慧 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 出生年月:1979年 学 历:研究生 职 称:中级会计师 政治面貌:中共党员 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、审计二部主任,东吴人寿保险股份有限公司董事...
弘康人寿总经理助理张昌简历资料及经历
2019-12-27 18:15:58
张昌 基本资料 性 别:男 出生年月:1981年11月 学 历:本科 所属公司:弘康人寿保险股份有限公司 人物经历 现任弘康人寿保险股份有限公司总经理助理,分管运营管理、客户服务、数据网络、应用研发等工作 曾任弘康人寿保险股份有限公司信息技术部总经理等职...
东吴人寿董事万明简历资料介绍及经历
2019-12-27 17:49:01
万明 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1981年 学 历:本科 所属公司:东吴人寿保险股份有限公司 人物经历 现任北京市浩天信和律师事务所上海分所高级合伙人、东吴人寿保险股份有限公司董事 曾任平安人寿保险股份有限公司广东、江苏分公司员工,平...
首页
上一页
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
下一页
末页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
共
180
页
3596
条