首页
企业资讯
聚焦百姓
人物特写
保险知识
保险股
保险理财
行业资讯
海外动态
中介园地
中德安联人寿非执行董事苏继清资料介绍及经历
2019-10-28 10:28:27
苏继清 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1964年 毕业院校:中国纺织大学 学 位:纺织机械学士 所属公司:农银人寿保险股份有限公司 人物经历 2006年1月至今出任农银人寿保险股份有限公司非执行董事 自2006年起任中信信托有限责任公司部门副总经理...
农银人寿党委委员王进资料介绍及经历
2019-10-28 10:22:32
王进 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1962年 学 历:研究生 所属公司:农银人寿保险股份有限公司 人物经历 现任农银人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理,分管银行保险、团体保险、健康险工作 曾先后担任中国平安人寿保险股份有限公司武汉分...
农银人寿副总经理陈树松资料介绍及经历
2019-10-28 10:16:10
陈树松 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1963年 政治面貌:中共党员 学 历:本科 职 称:高级会计师 所属公司:农银人寿保险股份有限公司 人物经历 现任农银人寿保险股份有限公司党委委员、执行董事、副总经理,分管财务及资产管理工作 曾先后担任...
中德安联人寿非执行董事王宁资料介绍及经历
2019-10-28 09:58:22
王宁 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 出生年月:1979年 毕业院校:首都经济贸易大学 学 位:金融保险学士 所属公司:中德安联人寿保险有限公司 人物经历 自2017年3月起出任中德安联人寿保险有限公司非执行董事 2001年毕业于首都经济贸易大学,获得金融保险...
农银人寿董事长肖彬资料介绍及经历
2019-10-28 09:54:55
肖彬 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 出生年月:1968年 政治面貌:中共党员 学 历:博士研究生 职 称:高级经济师 所属公司:农银人寿保险股份有限公司 人物经历 现任农银人寿保险股份有限公司党委书记、董事长,分管人力资源/党委组织、审计工作 曾先后担...
天安财险职工监事周瑾平资料介绍及经历
2019-10-25 18:05:15
周瑾平 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1978年8月 政治面貌:中共党员 学 历:本科 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司职工监事 自2013年6月起担任安财产保险股份有限公司职工监事...
天安财险监事周璞资料介绍及经历
2019-10-25 17:57:47
周璞 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1979年7月 政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司股东监事、正元投资有限公司法律合规部经理...
天安财险股东监事田鑫资料介绍及经历
2019-10-25 17:53:58
田鑫 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1978年8月 政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司股东监事,北京裕达昌盛投资有限公司总经理,包头岩华投资管理有限公司董事长,内蒙古西水...
天安财险监事张璐资料介绍及经历
2019-10-25 17:46:35
张璐 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1984年7月 政治面貌:中共党员 学 历:本科 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司股东监事、上海银炬实业发展有限公司法务经理...
天安财险股东监事赵兴桐资料介绍及经历
2019-10-25 17:41:04
赵兴桐 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1958年2月 政治面貌:中共党员 学 历:本科 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司股东监事、党委书记...
阳光保险集团董事彭吉海资料介绍及经历
2019-10-25 17:39:03
彭吉海 基本资料 民 族:汉族 性 别:男 出生年月:1970年 学 历:研究生 职 称:高级会计师 所属公司:阳光保险集团股份有限公司 人物经历 2008年加入阳光保险,现任阳光保险集团股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、投资负责人。彭吉海严格遵守相关法...
天安财险独立董事李江涛资料介绍及经历
2019-10-25 17:11:16
李江涛 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1976年6月 政治面貌:中共党员 学 历:博士 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司独立董事,西南财经大学会计学院教授 2013 年 3 月至今兼任国家自然科学基金委员会管理科学部...
华泰保险集团董事会秘书林帆资料介绍及经历
2019-10-25 17:08:13
林帆 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 出生年月:1965年9月 学 历:硕士研究生 职 称:中级经济师 所属公司:华泰保险集团股份有限公司 人物经历 中国保险学会副秘书长 现任华泰保险集团股份有限公司董事会秘书 1992年至1996年先后任北京安贞医院医师、北京...
天安财险独立董事武海波资料介绍及经历
2019-10-25 17:03:05
武海波 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1980年12月 政治面貌:中共党员 学 历:本科 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 现任天安财产保险股份有限公司独立董事,北京市大理律师事务所高级合伙人律师...
泰康保险集团副总裁苗力资料介绍及经历
2019-10-25 16:59:55
苗力 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 出生年月:1965年9月 学 历:硕士研究生 学 位:硕士 所属公司:泰康保险集团股份有限公司 人物经历 现任泰康保险集团股份有限公司副总裁兼首席人力资源官,分管集团人力资源、泰康商学院 兼任泰康资产管理有限责任公司...
鑫山保险代理助理副总裁王琳资料介绍及经历
2019-10-25 16:52:03
王琳 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 所属公司:鑫山保险代理有限公司 人物经历 1998年进入保险行业 曾任中宏人寿组训老师、飞鹰教练、营销总监、营销服务部总经理 2017年加入鑫山保险代理 现任鑫山保险代理有限公司助理副总裁兼华北区域总经理...
天安财险独立董事韩赤风资料介绍及经历
2019-10-25 16:51:00
韩赤风 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1958年8月 政治面貌:中共党员 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 德国慕尼黑大学工业产权与著作权法专业博士研究生 现任天安财产保险股份有限公司独立董事,北京师范大学法学院民商事法学教研中心主任,...
鑫山保险代理浙江分公司总经理孙海英资料介绍及经历
2019-10-25 16:32:25
孙海英 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 所属公司:鑫山保险代理有限公司 人物经历 1998年进入保险行业 曾任某合资寿险公司宁波分公司培训部经理、营销总监、浙江分公司培训部经理 2012年加入鑫山保险代理 现任鑫山保险代理有限公司副总裁兼浙江分公司总经理...
天安财险独立董事陈方正资料介绍及经历
2019-10-25 16:28:03
陈方正 基本资料 民 族:汉族 出生年月:1946年10月 学 历:本科 职 称:教授 所属公司:天安财产保险股份有限公司 人物经历 曾任同济大学经济管理学院教授、博士生导师,现已退休 2015年8月至今兼任中国铁建房地产集团有限公司外部董事 现任天安财产保险股...
鑫山保险代理东北区域总经理吴艳霞资料介绍及经历
2019-10-25 16:27:24
吴艳霞 基本资料 民 族:汉族 性 别:女 所属公司:鑫山保险代理有限公司 人物经历 1996年进入保险行业 曾任中宏人寿辽宁分公司副总经理 2018年加入鑫山保险代理 现任鑫山保险代理有限公司副总裁兼东北区域总经理...
首页
上一页
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
下一页
末页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
共
180
页
3596
条